2013-09-19: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Cegla, Dan, Neuss, *28.04.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-04: Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin Geschäftsführer: Dr. Cegla, Dan, Neuss, *28.03.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Reitz, Gabriele, Breitscheid, *19.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Cegla, Gad, Neuss, *04.07.1945, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Cegla, Dan, Neuss, *28.03.1984.