2006-03-08: Prokura erloschen: Peters geb. Müller, Stefanie, Hamburg, *01.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Strüker, Simone, Hamburg, *19.11.1972.
2006-06-19: Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 17 (Bekanntmachungen). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2006-12-22: Geändert, nun Geschäftsführer: Ebert, Klaus, Redakteur, Hamburg, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Pohl, Michael Burkhard, Hamburg, *22.02.1961, einzelvertretungsberechtigt. Bahr, Julia, Wohltorf, *16.03.1978; Strüker, Simone, Hamburg, *19.11.1972.
2014-12-09: Der mit der RTL Television GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29332) als herrschendem Unternehmen am 13.11.2002 abgeschlossene Gewinnabführungs- und Verlustübernahmeverrtrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 19.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.