2008-12-10: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 (Beirat) und 9a (Beiratsbeschlüsse). Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin.
2014-10-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin; Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Wohnortes; Geschäftsführer: Zimmer, Gert, *07.02.1964, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsverhaeltnis: Der mit der UFA Film und Fernseh GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 29.09.2014 abgeändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 17.10.2014 zugestimmt.
2018-02-27: Geschäftsführer: 3.
Schmitter, Stephan, *21.09.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Trenn, Jan, *25.10.1970, Potsdam; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zimmer, Gert
2018-08-01: Stamm- bzw. Grundkapital: 81.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2017 ist das Stammkapital um 1.000,00 EUR auf 81.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 .
2019-05-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin
2019-10-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Beisheim, Klaus-Michael; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Trenn, Jan; Geschäftsführer: 6.
Frenzel, Jochen, *29.03.1967, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-10-16: Geschäftsführer: 5.
Glatz, Alexander, *26.02.1970, Schoenfels/Luxemburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-10-19: Geschäftsführer: 7.
Dr. Gerhardt, Nina, *24.08.1976, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-12-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 208, 10719 Berlin; Änderung zu Nr. 3: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Schmitter, Stephan; Änderung zu Nr. 5: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Glatz, Alexander
2021-10-22: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 und 10 (Gesellschafterversammlungen), ferner sind aufgehoben § 9a (Beiratsbeschlüsse) sowie die Anlage 1 (Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte).