2018-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schönhold, Hartmut, Kaufmann, Waltrop, *15.12.1952.
2019-03-14: Bestellt als Geschäftsführer: Vakilzadeh, Oliver Taghi Ewald, Unna, *04.12.1984, vertretungsberechtigt nur gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2020-07-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.7.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50,000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Eiche, Dirk, Waltrop, *03.12.1960. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Vakilzadeh, Oliver Taghi Ewald, Unna, *04.12.1984, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kiera, Lars, Essen, *17.11.1989, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.