2007-11-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 01.10.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern, sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 12 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung nach Saarbrücken beschlossen. Neue Firma: Ruland Objektgesellschaft mbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Projektierung von Bauvorhaben. Nicht mehr Geschäftsführer: Konstroffer, Udo, Saarwellingen, *16.10.1954; Konstroffer, Axel, Gärtnermeister, Saarwellingen. Zum Geschäftsführer bestellt: Ruland, Werner, Saarbrücken, *28.12.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Saarbrücken.
2007-12-19: Bestellt zur Geschäftsführerin: Ruland-Weisenborn, Traudel, geb. Weyland, Saarbrücken, *24.10.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ruland, Werner, Saarbrücken, *28.12.1934.
2011-07-01: Nicht mehr Geschäftsführerin: Ruland-Weisenborn, Traudel, Saarbrücken, *24.10.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Ruland, Werner, Saarbrücken, *28.12.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-23: Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Martin, Saarbrücken, *15.11.1985. Geschäftsanschrift: An der Christ-König-Kirche 10, 66119 Saarbrücken .
2019-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Ruland, Werner, Saarbrücken, *28.12.1934.