2007-09-10: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage), § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile; Vorkaufsrecht), § 5 (Geschäftsführung), § 6 (Vertretung), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Gesellschafterbeschlüsse), § 10 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung), § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 14 (Beirat) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 50.000,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Stammkapital nun: 50.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Losch, Roman, Heidelberg, *25.02.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-25: Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Zweck) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Untere Straße 35, 69117 Heidelberg. Gegenstand geändert; nun: 1. Die Anpachtung und der Betrieb von Gaststätten, die Beteiligung, die Vermittlung und der Verkauf von Gaststättenobjekten, sowie der Einzelhandel mit Oberbekleidung, Schmuck, Lebens- und Genussmittel und Pflegeprodukten. 2. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, gleichartige und ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen und alle sonstigen Geschäfte vornehmen, die in Abs. 1 genannten Zwecken dienen.
2016-04-18: Bestellt als Geschäftsführer: Hacker, Ulrike, Heidelberg, *26.01.1972, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Losch, Roman, Heidelberg, *25.02.1973.
2016-09-01: Änderung der Geschäftsanschrift: Untere Straße 27, 69117 Heidelberg.
2016-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Hacker, Ulrike, Heidelberg, *26.01.1972.
2018-11-28: Bestellt als Geschäftsführer: Campean, Horia Ovidiu, Heidelberg, *18.02.1968, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Rohr, Matthias, Heidelberg, *23.01.1966.
2021-01-07: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Heidelberg, 81 IN 220/20) aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen.