2014-02-27: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Franke, Benno, Bonn, *13.03.1987; Franke, Carsten, Bonn, *08.10.1984; Franke, Henrike, Bonn, *14.02.1990.
2018-01-30: Nach Namensänderung durch Eheschließung nunmehr: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Martens, Henrike, Bonn, *14.02.1990.
2022-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Franke, Bert, Bonn, *17.12.1955. Bestellt zum Geschäftsführer: Franke, Benno, Bonn, *13.03.1987; Franke, Carsten, Bonn, *08.10.1984; Martens, Henrike, Bonn, *14.02.1990, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Franke, Benno, Bonn, *13.03.1987; Franke, Carsten, Bonn, *08.10.1984; Martens, Henrike, Bonn, *14.02.1990.