2013-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Hopp, Olaf.
2014-02-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 33, 10625 Berlin
2020-03-19: Firma: Radio Marketing, Booking & Promotion GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Imbrosweg 49, 12109 Berlin; Geschäftsführer: 3.
Pauli, Franz-Josef, *23.12.1960, Aachen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schwenk, Stephan; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .