2011-02-22: Geschäftsanschrift: An der Feuerwache 3-5, 30823 Garbsen. Nicht mehr Geschäftsführer: Köhler, Nora, Hannover, *25.09.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Steffen, Hannover, *26.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Robert-Hesse-Straße 3, 30827 Garbsen.
2019-12-20: Der mit der NiedersachsenRock21 GmbH & Co. KG mit Sitz in Garbsen (Amtsgericht Hannover, HRA 110359) am 28.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2019 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.