2009-05-04: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Volkertshausen. Neue Geschäftsanschrift: Buchstauden 4, 78269 Volkertshausen.
2012-06-18: Bestellt als Geschäftsführer: Rahmqvist, Leif Eric, Pfäffikon (Schweiz), *30.01.1943, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dillenbeck, Anthony, Lidingö (Schweden), *15.02.1951. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dillenbeck, Anthony, Lidingö (Schweden), *15.02.1951.
2015-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Rahmqvist, Jesper Eric, Stockholm / Schweden, *25.10.1974, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rahmqvist, Joakim Eric Leif Martin, Pfäffikon / Schweiz, *14.10.1986.
2018-06-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Rahmqvist, Leif Eric, Pfäffikon / Schweiz, *30.01.1943.