2011-09-23: Geschäftsanschrift: Schwarzenseer Straße 1, 17335 Strasburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Noack, Uwe, Woldegk, *21.12.1954.
2014-05-06: Bestellt als Geschäftsführer: Finke, Robert, Podewall, *04.03.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schürmann, Gerd, Woldegk, *31.10.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Schürmann, Marc, Woldegk, *09.02.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Finke, Robert, Podewall, *04.03.1951.
2014-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.