2008-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen.
2012-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Orlemann, Stephan, Dipl.Ingenieur, Osthofen.
2013-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Herxheim bei Landau beschlossen. Neuer Sitz: Herxheim bei Landau. Geschäftsanschrift: Gewerbepark II Nr. 2, 76863 Herxheim bei Landau.
2014-10-08: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Rahm, Eckhard, Landau in der Pfalz, *22.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Karlheinz, Hirschberg, *21.06.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Rahm, Eckhard, Landau in der Pfalz, *22.06.1959.
2021-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Karlheinz, Hirschberg, *21.06.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Graf zu Dohna-Schlodien, Moritz, Göttingen, *22.11.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.