2009-02-09: Bestellt als Vorstand: Richter, Reiner, Seelbach, *10.02.1967.
2009-04-14: Nicht mehr Vorstand: Kemper, Friedhelm, Vogtsburg, *01.07.1958.
2014-07-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wild, Ulrich, Gengenbach, *10.05.1975.
2015-01-02: Nicht mehr Vorstand: Richter, Reiner Markus, Seelbach, *10.02.1967. Bestellt als Vorstand: Wild, Ulrich Alexander, Endingen am Kaiserstuhl, *10.05.1976. Prokura erloschen: Wild, Ulrich Alexander, Endingen am Kaiserstuhl, *10.05.1976.
2022-05-02: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt und berichtigt bei Vorstand: Hettich, Michael Kurt, Freiburg im Breisgau, *20.03.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kürz, Markus, Mahlberg, *19.01.1976.