2014-08-29: Geschäftsanschrift: Dorfwiesenweg 1, 60439 Frankfurt am Main . Bestellt als Geschäftsführerin: Leicht, Barbara, Frankfurt am Main, *27.01.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2015-03-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Leicht, Rainer, Sanitärmeister, Frankfurt am Main, *30.03.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Stein, Sebastian, Wölfersheim, *05.07.1983.
2017-01-10: Nicht mehr Geschäftsführerin: Leicht, Barbara, Frankfurt am Main, *27.01.1969. Geändert, nun: Geschäftsführer: Stein, Sebastian, Wölfersheim, *05.07.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-26: Einzelprokura: Passarge, Steve, Bad Homburg, *18.02.1980.
2017-12-05: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Burghof 29, 60437 Frankfurt am Main.