2017-12-15: Jeder persönlich haftende Gesellschafter darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Persönlich haftender Gesellschafter: 1.
Haase, Ralf, *10.06.1964, Nauen; Rechtsform: Kommanditgesellschaft
2019-02-21: Prokura: 1.
Lerche, Andreas Eduard M., *14.10.1984, Berlin; Einzelprokura
2020-01-23: Persönlich haftender Gesellschafter: 2.
RALF HAASE Unternehmensentwicklung GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 182995 B); Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Lerche, Andreas Eduard M.
2020-10-08: Sitz / Zweigniederlassung: Schwielowsee; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Schwielowsee verlegt (Amtsgericht Potsdam, HRA 7617 P).