2010-01-27: Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ramms Verwaltungs GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Gillen, Peter, Kürten, *07.04.1956.
2017-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Ramms, Michael. Bestellt als Geschäftsführer: Ramms, Frauke, Bergisch Gladbach, *03.02.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-05: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr Liquidator: Ramms, Frauke, Bergisch Gladbach, *03.02.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.