2011-11-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Seifert, Wolfgang, Orthopädiemechaniker meister, Ballrechten-Dottingen.
2018-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Rapp, Sven Martin, Buggingen, *07.01.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Rapp, Martin Georg, Orthopädiemechaniker meister, Vörstetten, *03.06.1957.