2008-09-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Heyse, Lothar. Prokura: Nicht mehr Prokurist: Klapper, Peter. Nicht mehr Prokurist: Kuss, Ernst;. Änderung: Damrow, Eckard; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen. Markowski, Dirk, *29.10.1971, Großbeeren; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2009-01-30: neuer Sitz: Hoppegarten; Geschäftsanschrift:; Handwerkerstraße 1, 15366 Hoppegarten. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 15345 Eggersdorf ist aufgehoben. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Wandlitz nach Hoppegarten verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs.2 (Sitz).
2014-01-11: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Pankas Straßenbau GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 58061) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.08.2002 ist durch Kündigung zum 31.12.2013 beendet.
2014-12-04: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Kruse Larsen, John, *13.09.1953, Haslev/Dänemark; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-17: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 02.11.2018 mit der Pankas Strassenbau GmbH mit Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 58061 B, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zustimmt hat.
2019-06-25: Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2018 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Stun GmbH Straßenunterhaltung mit Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 42594 B, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht:
Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird
2019-11-26: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kruse Larsen, John; Geschäftsführer: 4.
Jensen, Poul Henning, *06.07.1966, Gentofte/Dänemark; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-07-15: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 14542 Werder ist aufgehoben
2021-01-29: Geschäftsführer: 5.
Markowski, Dirk Ernst Christian, *29.10.1971, Großbeeren; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Damrow, Eckard; Nicht mehr Prokurist: 4. Markowski, Dirk; 5.
Böckmann, Friedrich, *10.04.1958, Schönefeld; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 6.
Jahn, Maik, *16.09.1968, Radeburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-05-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Malcharek, Bernd