2007-01-31: Kapital: 52.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 ist das Stammkapital von bisher 100.000 DM auf Euro umgestellt und um bare 870,81 € auf 52.000 € erhöht worden. Der Gesellschaftsvertrag ist in § 3 (Stammkapital), § 6 (Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse) und in § 10 (Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen) geändert..
2008-03-28: Sitz der Firma: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 24837 Schleswig ist aufgehoben..
2009-11-11: Prokura: 2. Liedtke, Jens-Uwe, *18.12.1963, Felde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2014-10-06: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Liedtke, Jens-Uwe
2017-10-18: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Hopfenstraße 67, 24103 Kiel; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hannöver, Otto
2018-05-08: Geschäftsführer: 5. Haß, Andreas, *13.11.1969, Westensee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; 6.
Holtzberg, Carl, *07.09.1959, Neumünster; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Prokurist: 1. Haß, Andreas
2019-05-13: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Bartels, Andreas
2019-11-08: Prokura: 3. Hansen, Thore, *28.12.1986, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2022-07-15: Prokura: 4.
Peters, Daniela, *30.11.1981, Boren; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 3. Hansen, Thore