2009-09-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.06.2009. Geschäftsanschrift: Rathausplatz 1, 66111 Saarbrücken. Gegenstand: Der Betrieb von gastronomischen Unternehmen im Franchise-Verfahren und der Betrieb von Gaststätten und die Durchführung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Alle Geschäftsführer vertreten stets einzeln. Geschäftsführer: Gronen, Alexander, Illingen, *16.03.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Gronen, Alexander, Illingen, *16.03.1978. Bestellt zum Geschäftsführer: Ludwig, Mike, Taufkirchen, *18.10.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Mike, Taufkirchen, *18.10.1972. Bestellt zum Geschäftsführer: Habermann, Peter, Baar, *15.03.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.