2011-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Übernahme der Stellung als persönlich haftender Gesellschafter und der Geschäftsführung in anderen Gesellschaften, insbesondere in der Rauch CNC Manufaktur GmbH & Co. KG und an der Arznei- und Gewürzpflanzen Manufaktur GmbH & Co. KG, beide mit dem Sitz in Baden-Baden; die sonstige Beteiligung an anderen Gesellschaften.
2021-03-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Rauch, Peter, Schreinermeister, Baden-Baden.
2021-06-01: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Rauch, Monika Ellen, geb. Budka, Baden-Baden, *03.12.1958.