2010-11-16: Firma: RealRente Immobilien GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Miquelstraße 23, 14199 Berlin Gegenstand: Die Konzeption und der Vertrieb von Immobilien-Anlage-Produkten. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Riese, Heidi-Maja, *13.08.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.10.2010; mit Änderung vom 21.10.2010 in § 3 (Geschäftsjahr).
2012-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Riese, Heidi-Maja; Geschäftsführer:; 2. Dr. Riese, Hans-Jürgen, *04.10.1951, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-01-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 193/194, Haus Cumberland, 10707 Berlin.
2013-04-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Rheinsberger Straße 45, 10435 Berlin.
2013-10-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Riese, Hans-Jürgen; Geschäftsführer: 3.
Riese, Jörg-Maximilian, *17.01.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile).
2015-03-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 193/194, 10707 Berlin
2016-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Riese, Jörg-Maximilian; Geschäftsführer: 4.
Dr. Riese, Hans-Jürgen, *04.10.1951, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen