2007-04-24: Ausgeschieden als Partner: Praefcke, Robert, Ravensburg, *10.04.1964.
2010-03-12: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 88046 Friedrichshafen. Eingetreten als Partner: Ense, Michael, Friedrichshafen, *31.12.1970.
2010-05-18: Eingetreten als Partner: Dr. Schöll, Jan, Rechtsanwalt, Ravensburg, *06.11.1968. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Partner: Ense, Michael, Rechtsanwalt, Friedrichshafen, *31.12.1970.
2011-10-31: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Partner vertreten gemeinsam. Ausgeschieden als Partner: Hohl, Jürgen, Rechtsanwalt, Schlier, *21.05.1959.
2015-06-23: Name geändert; nun: Rechtsanwälte Dreher + Partner mbB.
2016-01-12: Eingetreten als Partner: Naleppa, Daniel, Rechtsanwalt, Ravensburg, *13.07.1975.
2017-04-12: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeweils zwei Partner vertreten gemeinsam.
2019-11-15: Aufgehoben als Zweigniederlassung: 88046 Friedrichshafen. Eingetreten als Partner: Wallenstein, Jan Patrik, Rechtsanwalt, Grünkraut, *27.08.1968.
2021-05-10: Eingetreten als Partner: Kolb, Burkhard, Rechtsanwalt, Vogt, *10.06.1968.
2022-07-04: Ausgeschieden als Partner: Bertl, Jürgen, Rechtsanwalt, Ravensburg, *29.09.1956.