2007-06-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehling, Hermann, Wettringen, *14.06.1959.
2013-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schencking, Kathrin, Wettringen, *02.06.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Ruhwinkel, Wilhelm, Wettringen, *04.03.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bilker Straße 34, 48493 Wettringen.
2018-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Ruhwinkel, Wilhelm, Wettringen, *04.03.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Bernsen, Michael, Nordhorn, *03.12.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Bernsen, Michael, Nordhorn, *03.12.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Hagenhoff-Ruhwinkel, Maria, Wettringen, *04.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.