2005-03-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Adler, Ulrich, Pirna, *31.08.1953; Fiedler, Michael, Zwickau, *14.03.1963.
2007-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2006 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Bau für den Eigenbedarf, Vorhaltung und Betrieb von Eisenbahninfrastruktur. Die Gesellschaft kann auch auf dem Gebiet des Projektmanagements tätig werden. Die Gesellschaft kann Eisenbahnverkehrsleistungen im Schienenpersonen- und Schienengüterverkehr erbringen.
2016-01-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rasemann, Andreas, Freiberg, *14.07.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Berker, Josef, Wachenheim an der Weinstraße, *31.01.1958.
2016-09-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Emilienstraße 45, 09131 Chemnitz.
2017-04-07: Prokura erloschen: Adler, Ulrich, Pirna, *31.08.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kehrer, Melanie, Chemnitz, *09.05.1978; Vogel, Uwe, Niederwiesa, *09.03.1975.
2020-06-02: Änderung Familienname, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ritscher, Melanie, Chemnitz, *09.05.1978.
2020-09-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kühnert, Thomas, Taura, *04.12.1966. Prokura erloschen: Vogel, Uwe, Niederwiesa, *09.03.1975.
2022-06-01: Bestellt: Geschäftsführer: Leibiger, Wolfgang, Frankenberg/Sa., *03.01.1950. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berker, Josef, Wachenheim an der Weinstraße, *31.01.1958.