2005-01-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eberlein, Nicolaj, Würzburg, *28.08.1961; Mack, Reinhold, Solnhofen, *22.12.1959.
2007-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 8 (Aufsichtsrat) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen - im Linienverkehr in der Region Oberbayern - im Gelegenheitsverkehr mit Ausgangspunkten vom Gebiet der Gesellschaft und hiermit zusammenhängende Geschäfte, die der Förderung des Hauptgeschäftes dienen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Omnibusse gewerbsmäßig an Dritte zu vermieten.
2014-11-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Winkler, Karl Heinz, Wolframs-Eschenbach, *18.01.1954.
2014-12-19: Der mit der DB Regio Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 50977), (vormals Deutsche Bahn Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 50000) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20./24.11.1997 ist durch Vertrag vom 20.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat zugestimmt.
2021-02-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rath, Arne, Dreieich, *19.07.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rosenkranz, Sven, Pfatter, *16.04.1982.