Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG
Formell
2006-09-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Lotz, Carsten, Tacherting, *31.03.1970.
2007-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Leppin, Markus, Rosenheim, *14.08.1970.
2008-01-10:
Prokura erloschen: Tischmacher, Rupert, Traunstein, *04.06.1966.
2008-08-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Baron, Peter, München, *23.02.1951.
2009-02-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: von Haas, Thilo, München, *20.03.1968.
2009-06-24:
Prokura erloschen: Kaczmarek, Peter, Rimsting.
2010-01-27:
Geschäftsanschrift: Pullacher Str. 11, 83358 Seebruck. Prokura erloschen: von Haas, Thilo, München, *20.03.1968.
2010-04-15:
Prokura erloschen: Lotz, Carsten, Tacherting, *31.03.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Pollinger, Christian, Schechen, *04.06.1970.
2010-10-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Durovec, Josef, Happurg, *10.04.1958.
2012-03-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: van Thiel, Alf, Siegsdorf, *04.07.1967.
2012-04-04:
Prokura erloschen: Übbing, Heinrich, Vachendorf.
2012-04-18:
Prokura erloschen: Baron, Peter, München, *23.02.1951.
2012-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Pohl, Andreas, Marquartstein, *10.09.1963.
2013-02-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Thaler, Gerhard Josef, Oberndorf/Österreich, *21.12.1971.
2014-12-11:
Prokura erloschen: van Thiel, Alf, Siegsdorf, *04.07.1967.
2015-08-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Stefan, Schechen, *30.06.1971.
2015-08-28:
Prokura erloschen: Thaler, Gerhard Josef, Oberndorf/Österreich, *21.12.1971.
2015-09-04:
Prokura erloschen: Durovec, Josef, Happurg, *10.04.1958.
2016-12-29:
Prokura erloschen: Leppin, Markus, Rosenheim, *14.08.1970.
2017-04-12:
Prokura erloschen: Pollinger, Christian, Schechen, *04.06.1970.
2017-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Furtner, Hans, Riedering, *15.08.1980; Hanzelic, Michaela, Grassau, *08.05.1979.
2018-03-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Lehmuth, Richard, Breitbrunn, *27.04.1975.
2019-04-18:
Prokura erloschen: Lehmuth, Richard, Breitbrunn, *27.04.1975.
2020-01-11:
Prokura erloschen: Meyer, Stefan, Schechen, *30.06.1971.
2020-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Eicher, Markus, Inzell, *24.12.1985; Scheidbach, Michael, Großgmain / Österreich, *23.11.1977.
2021-12-14:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Regnauer Fertigbau Verwaltungs GmbH, Seebruck , mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Landinger, Eva, Rimsting, *18.01.1995.
2022-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Iyagbaye, Heike, Seebruck, *21.09.1971.
2022-04-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mattner, Michael, Surberg, *28.07.1978.