2008-04-18: Geschäftsführer:2. Schmidt, Udo, *09.09.1950, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-10-25: im Registerblatt wird veröffentlicht: Geschäftsanschrift:; Lindenstraße 68 - 70, 15377 Buckow (Märkische Schweiz) Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Brandt, Elimar; Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Schmidt, Udo; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-01-07: Grund- oder Stammkapital: 500.000,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und aus Gesellschaftsmitteln um 474.435,41 EUR auf 500.000,00 EUR erhöht; der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 4 (Stammkapital)..
2011-10-14: Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Schmidt, Udo; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Mummert, Marlies, *17.04.1954, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-08-04: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Schmidt, Udo; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Mummert, Marlies
2017-07-21: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mummert, Marlies; Geschäftsführer: 4.
Mommert, Alexander, *12.12.1969, Berlin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 17 (Jahresabschluss); § 19 (Geschäftsführungssonderrecht) ist ersatzlos aufgehoben.
2019-09-12: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Scheller, Matthias, *05.04.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schmidt, Udo
2020-11-27: Die Eintragung betreffend den Sitz ist zur Angleichung an den amtlichen Namen der Sitzgemeinde von Amts wegen wie folgt berichtigt: Buckow ; Gegenstand: Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung des Wohlfahrtswesens sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Anschlussheilbehandlungs- und Rehabilitationskliniken für onkologische Erkrankungen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, die dem Versorgungsauftrag dienen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2020 ist der Gesellslchaftsvertrag neu gefasst, geändert ist insbesondere der Gegenstand des Unternehmens.