2015-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Rehm, Arthur, Guntersblum, *04.12.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rehm, Annemarie, geb. Tann, Kfm. Angestellte, Guntersblum.
2022-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Rehm, Thomas, Frankfurt am Main, *17.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.