2009-12-28: Geschäftsanschrift: Emerlandstr. 7-9, 70794 Filderstadt. Nicht mehr Geschäftsführer: Birn, Hans-Günter, Dipl.-Maschinenbauingenieur, Neuhausen.
2012-06-18: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Esslingen am Neckar, 1 IN 115/12) aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen. Die allgemeine und die konkrete Vertretungsregelung der Geschäftsführer gilt bei Auflösung der Gesellschaft nicht automatisch fort. Gemäß § 384 Abs. 2 FamFG von Amts wegen vermerkt.
2014-02-03: Nicht mehr Geschäftsführerin: Stark, Ulrike, geb. Birn, Neuhausen, *17.12.1968.
2014-11-03: Änderung der Geschäftsanschrift: Emerlandstr. 7, 70794 Filderstadt. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Geiger, Albrecht, Pliezhausen, *14.04.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2020-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Pliezhausen. Neue Geschäftsanschrift: Siemensstraße 4, 72124 Pliezhausen.