2012-10-30: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Reich, Karl-André, Mellrichstadt, *30.06.1980; Reich, Nina, Mellrichstadt, *01.07.1983.
2013-09-03: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Reich, Karl-Hermann, Mellrichstaclt, *06.02.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bach, Arthur, Mellrichstadt.
2013-10-28: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Deppenkemper, Martin Maria, Hamm, *21.01.1966.
2014-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reich, Karl-Hermann, Mellrichstaclt, *06.02.1948. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Reich, Karl-André, Mellrichstadt, *30.06.1980; Reich, Nina, Mellrichstadt, *01.07.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2015 hat die Satzung neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: die Herstellung und der Vertrieb von Fahrzeugteilen, Kugellagern, Teilen von Transportanlagen und ähnlichen Erzeugnissen, sowie die Ausübung aller damit zusammenhängenden Geschäfte.