2009-08-21: Geschäftsanschrift: Boschstr. 60, 50171 Kerpen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kolacki, Werner Stefan, Kaufmann, Frechen, *21.09.1944.
2009-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlung) und § 10 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Geschäftsführer: Klein, Hans Werner, Frechen, *18.07.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-08: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Loraine, Frechen, *05.02.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.