2014-03-07: Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen. 60.000,00 EUR. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Liebecke, Siegfried, Hürth, *29.01.1955, einzelvertretungsberechtigt.
2019-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Liebecke, Siegfried, Hürth, *29.01.1955.
2019-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2019 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurde die redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und § 3 (Geschäftsjahr) und die Änderung des § 7 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Liebecke, André, Hürth, *27.03.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.