2008-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2008 hat die Änderung der §§ 4 (Geschäftsjahr), 12 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Str. 51, 85521 Riemerling.
2015-02-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Widholzer, Otto, Vulkanisiermeister, Putzbrunn. Bestellt: Geschäftsführer: Widholzer, Markus Josef, Ottobrunn, *14.03.1969; Widholzer, Otto Johann, Brunnthal, *04.08.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2017-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 10,81 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Sitz von Amts wegen berichtigt: Hohenbrunn, Landkreis München. Neuer Unternehmensgegenstand: Einzel- und Großhandel fabrikneuer und runderneuerter KfZ-Reifen, Herstellung runderneuerter Reifen sowie KfZ-Service. Neues Stammkapital: 51.140,00 EUR.