2018-10-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Adamek, Sebastian, Ascheberg, *24.05.1985; Wrede, Olaf, Drensteinfurt, *25.08.1971.
2022-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Adamek, Sebastian, Ascheberg, *24.05.1985, einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Wrede, Franz-Joachim, Münster, *24.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Adamek, Sebastian, Ascheberg, *24.05.1985.