2008-05-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Obster, Franz Xaver, München, *22.09.1953.
2008-06-25: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 11 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Reifenservice Leupold GmbH.
2020-10-02: Bestellt: Geschäftsführer: Leupold, Sabine, Dachau, *03.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.