2011-04-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.04.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 60.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 30.677,51 um EUR 322,49 auf EUR 31.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Desweiteren wurde in der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2011 die Ziffer 13.1 (Stimmrecht) geändert. 31.000,00 EUR. Prokura erloschen: Schmid, Helga, Solingen, *08.07.1959. Einzelprokura: David, Frank, Velbert, *11.07.1967.
2015-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Christian, Solingen, *20.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Reiner, Solingen, *06.10.1961.
2017-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) geändert. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. Änderung zur Geschäftsanschrift: Neptunstraße 50-54, 42699 Solingen. Die Herstellung von technischen Federn sowie Stanz- und Biegeteilen und Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, insbesondere die persönliche Haftung in Kommanditgesellschaften übernehmen.
2018-11-26: Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Bettina, Solingen, *28.11.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.