2013-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Kluge, Hans-Joachim.
2013-11-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Lichterfelder Weg 1 - 3, 14167 Berlin
2017-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Reinhardt, Fred; Geschäftsführer: 3.
Kelling, Sabine, *28.01.1973, Ludwigsfelde; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen