2008-08-04: Bestellt als Geschäftsführer: Bürkle-Wilhelm, Sibylle, Weinstadt, *22.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bürkle-Wilhelm, Sibylle, Weinstadt, *22.02.1964.
2009-07-13: Geschäftsanschrift: Siemensstr. 39, 71394 Kernen im Remstal. Nicht mehr Geschäftsführer: Bürkle, Reinhold, Fellbach, *27.03.1938.