2010-08-09: Geschäftsanschrift: Vahrenwalder Straße 39, 30165 Hannover. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Aberger, Elke, Kauffrau, Hannover. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Burde, Hans-Jürgen, Neustadt, *24.04.1962.
2019-10-18: Sitz verlegt, nun: Neustadt am Rübenberge. Geschäftsanschrift: Welzer Straße 16, 31535 Neustadt am Rübenberge. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Reschke, Horst, Hannover, *24.05.1927.