2007-12-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Robert, Troisdorf, *03.06.1928. Neuer Geschäftsführer: Gnädinger, Xaver, Ostrach, *31.03.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Infolge Namensänderung nunmehr Geschäftsführer: Stauf, Andrea, Neunkirchen, *02.10.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-28: Geschäftsführer: Pfeiffer, Ilse, Sauldorf, *04.07.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gnädinger, Xaver, Ostrach, *31.03.1947.
2013-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Pfeiffer, Ilse, Sauldorf, *04.07.1962.
2013-10-28: Geschäftsführer: Crichton, Jacqueline Victoria, Bonn, *16.09.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stauf, Andrea, Neunkirchen, *02.10.1957.
2017-02-15: Infolge Heirat nunmehr Geschäftsführer: Ette-Crichton, Jacqueline Victoria, Bonn, *16.09.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-06: Änderung zum Wohnort: Geschäftsführer: Ette-Crichton, Jacqueline Victoria, Sankt Augustin, *16.09.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-03: Geschäftsführer: Poddey, Melanie, Bornheim, *03.04.1980; van Raay, Maren, Troisdorf, *31.03.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Ette-Crichton, Jacqueline Victoria, Sankt Augustin, *16.09.1982.