2011-04-21: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Besselstraße 25, 68219 Mannheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Ulrich, Wolfgang, Weinheim, *20.05.1947.
2014-08-29: Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2014 mit Nachtrag vom 26.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
2020-11-24: Einzelprokura: Bartels, Dirk Georg Friedrich, Frankfurt am Main, *09.05.1963.