2011-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Wolfgang, Trier, *14.10.1943.
2017-04-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Alfred, Trier, *17.04.1948; Müller, Karl, Trier, *03.11.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Thomas, Trier, *29.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.