2011-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Georgiev, Sdravko; Geschäftsführer:; 2. Iordanov, Dimitar, *17.08.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Iordanov, Dimitar; Geschäftsführer: 3.
Jachmann, Heike, *23.02.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Franz-Jacob-Straße 2 B, 10369 Berlin; Änderung zu Nr. 3: zum Wohnort; Geschäftsführer: Jachmann, Heike, *23.02.1959, Butzow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen