2007-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 102.258,38 EUR umgestellt und um 741,62 EUR auf 103.000,00 EUR erhöht. Sitz verlegt; nun: Krauchenwies.
2012-08-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Laizer Weg 9, 72505 Krauchenwies. Nicht mehr Geschäftsführer: Seitz, Ernst, kaufmännischer Angestellter, Ostrach.
2012-09-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Laizer Weg 19, 72505 Krauchenwies.
2017-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Wurst, Markus, Ostrach, *31.05.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stecher, Roland, Balingen, *24.09.1949.