2006-04-25: Grund- oder Stammkapital: 26.000 EUR Geschäftsführer: Jendretzky, Ralf, *02.01.1961, Rathenow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2006 ist das Stammkapital auf Euro umgerechnet, auf 26.000,- Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 Abs.1 (Stammkapital) und § 6 Nr.3 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht, Gewinnverwendung)..
2011-07-19: Die Eintragung betreffend den Sitz ist auf Grund Gemeindegebietsreform von Amts wegen wie folgt berichtigt: Premnitz; Geschäftsanschrift: Döberitzer Straße 29, 14727 Premnitz OT Mögelin Nicht mehr Geschäftsführer: Remus, Ulrich.
2012-08-14: Geschäftsführer: Stolz, Ralf, *13.10.1964, Rathenow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2012-11-16: inländische Geschäftsanschrift: Am Hundeplatz 3, 14712 Rathenow; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.10.2012 ist der Gesrellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer 2. (Sitz) und redaktionell in § 3 (Stammkapital).