2006-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Seidenberg, Günter; Geschäftsführer:; Renger, Iveta, geb. Furickova, *03.07.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Renger, Iveta, geb. Furickova; Geschäftsführer:; 3. Renger, Ralf, *14.03.1957, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-09-07: Geschäftsführer: 4.
Renger, Stefanie, *02.06.1980, Mahlow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-04-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Renger, Ralf
2020-06-05: Geschäftsführer: 5.
Mahnkopf, Dirk Ingolf Detlef, *13.04.1961, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-11-09: Gegenstand: Der Bau und Sanierung von Schornsteinen und Abgasanlagen, der Handel und Vertrieb von Baustoffen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.