2013-10-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Burgstraße 45, 72108 Rottenburg am Neckar. Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Schanz, Georg, Rottenburg am Neckar, *01.12.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Schanz, Ulrike, Rottenburg am Neckar, *25.10.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schanz, Georg, Rottenburg am Neckar, *01.12.1939. Prokura erloschen: Schanz, Ulrike, Rottenburg a.N.
2015-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Einteilung) beschlossen.
2015-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: Schanz, Georg, Rottenburg am Neckar, *01.12.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.