2015-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Großer, Michaela, Puchheim, *25.03.1970.
2019-08-15: Bestellt: Geschäftsführer: Raithle, Verena, Winterbach, *11.04.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Resch, Ingo, Verleger, Gräfelfing.