2016-04-25: Bestellt als Geschäftsführer: Restemeyer, Imka, Melle, *02.06.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 02.03.2022 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Im Übrigen wurde in § 6(Geschäftsführung und Vertretung) die allgemeine Vertretungsregel geändert und die Satzung insgesamt neu gefasst. Gegenstand von Amts wegen aktualisiert neu vorgetragen: Die Metallverarbeitung und die Herstellung von Maschinen aller Art nebst Zubehör sowie die Durchführung von Stahl- und Blecharbeiten. 26.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Restemeyer, Dieter, Landmaschinenmechaniker-Meister, Melle.